福州市民政局
2023年12月11日
市级社会团体变更登记名单(3家) |
||||||||
依据:《社会团体登记管理条例》(1998年国务院令第250号) |
||||||||
序号 |
统一社会信用代码 |
社会组织名称 |
法定代表人 |
变更项目 |
变更前 |
变更后 |
批准时间 |
备注 (名称或业务主管部门变更准予行政许可决定书及文号) |
1 |
51350100077420652N |
福州市石材协会 |
郭恒禄 |
社会团体法定代表人变更登记 |
李艳君 |
郭恒禄 |
2023.12.05 |
|
社会团体修改章程核准 |
章程中秘书长为法定代表人 |
章程中会长为法定代表人,并按新版章程模板修改章程 |
|
|||||
2 |
51350100726469473F |
福州市龙舟协会 |
刘国炜 |
社会团体法定代表人变更登记 |
刘木松 |
刘国炜 |
2023.12.06 |
|
社会团体住所变更登记 |
福州市仓山区盖山镇浦下村包爷50号 |
福州市仓山区盖山镇浦下村综合楼 |
|
|||||
社会团体修改章程核准 |
章程地址:福州市仓山区盖山镇浦下村包爷50号 |
章程地址:福州市仓山区盖山镇浦下村综合楼 |
|
|||||
3 |
51350100050309890F |
福州市地热研究会 |
黄彪 |
社会团体名称变更登记 |
福州市地热研究会 |
福州市温泉研究会 |
2023.12.08 |
榕民审〔2023〕63号 |
社会团体法定代表人变更登记 |
吴建忠 |
黄彪 |
2023.12.08 |
|
||||
社会团体修改章程核准 |
1.章程中名称:福州市地热研究会; 2.业务范围:开展地热开发利用管理全行业调查研究、决策咨询、交流论证等。 |
1.章程中名称:福州市温泉研究会 2.业务范围:开展温泉开发利用管理全行业调查研究、决策咨询、交流论证等。 |
2023.12.08 |
|
市级社会团体备案名单(4家) |
||||||||
依据:《民政部关于社会团体登记管理有关问题的通知》(民函〔2007〕263号) |
||||||||
序号 |
统一社会信用代码 |
社会组织名称 |
法定代表人 |
备案项目 |
备案前 |
备案后 |
备案时间 |
备注 |
1 |
51350100077420652N |
福州市石材协会 |
郭恒禄 |
社会团换届备案 |
会长:郭恒禄, 常务副会长:董勇、林锦新、陈立新, 副会长:郭重贵、高信敏、高信平、张功强、魏舟、郑广良、俞贺杰、陈财忠、杨佳彬、林光杰、陈世娇,秘书长:李艳君, 监事长:林航。 |
会长:郭恒禄, 常务副会长:董勇、林锦新、陈立新, 副会长:郭重贵、高信敏、高信平、张功强、魏舟、郑广良、俞贺杰、陈财忠、杨佳彬、林光杰、陈世娇, 秘书长:李艳君, 监事长:林航。 |
2023.12.05 |
|
2 |
51350100726469473F |
福州市龙舟协会 |
刘国炜 |
社会团换届备案 |
会长:刘木松, 副会长:林宗德、陈亦新、李艳景, 秘书长:姚云平, 监事长:郑永城。 |
会长:刘国炜, 副会长:许鹏展、郑冰冰、李艳景, 秘书长:姚云平, 监事长:郑永城。 |
2023.12.06 |
|
3 |
51350100050309890F |
福州市地热研究会 |
黄彪 |
社会团换届备案 |
会长:吴建忠, 副会长:邓鼎兴、周彪、林振华,沈秋贵 秘书长:沈秋贵, 监事长:潘小艳。 |
会长:黄彪, 副会长:张建新、张磊, 秘书长:张建新, 监事长:潘小艳。 |
2023.12.08 |
|
4 |
513501000708614394 |
福州市安庆商会 |
丁南江 |
社会团体负责人备案 |
副会长:陈芳, 秘书长:陈芳。 |
副会长:程静、王永龙, 秘书长:韩祝青。 |
2023.12.08 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面