福州市民政局
2024年1月8日
市级民办非企业单位成立登记名单(2家) |
|||||||||
依据:《民办非企业单位登记管理暂行条例》(1998年国务院令第251号) |
|||||||||
序号 |
统一社会信用代码 |
社会组织名称 |
法定代表人 |
注册资金 |
地址 |
业务主管单位 |
行政许可决定文书号 |
批准时间 |
备注 |
1 |
52350100MJB665351M |
福州市朝暮公益服务中心 |
毛姜瑜 |
叁万元整 |
福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场五层D区36室 |
直接登记 |
榕民审〔2024〕2号 |
2024.01.04 |
慈善组织 |
2 |
52350100MJB6653868 |
福州市海陆公益服务中心 |
董杨 |
叁万元整 |
福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场4#楼7层10公寓式办公 |
直接登记 |
榕民审〔2024〕3号 |
2024.01.04 |
慈善组织 |
市级社会团体变更登记名单(3家) |
||||||||
依据:《社会团体登记管理条例》(1998年国务院令第250号) |
||||||||
序号 |
统一社会信用代码 |
社会组织名称 |
法定代表人 |
变更项目 |
变更前 |
变更后 |
批准时间 |
备注 (名称或业务主管部门变更准予行政许可决定书及文号) |
1 |
513501005595840270 |
福州市收藏家协会 |
杨家瑞 |
社会团体法定代表人变更登记 |
吴志强 |
杨家瑞 |
2024.01.02 |
|
2 |
51350100MJY3448408 |
福州市东山商会 |
林文顺 |
社会团体修改章程核准 |
旧模板章程 |
换届后按新版章程模板修改,实质内容未改变 |
2024.01.03 |
|
3 |
51350100MJY017428Y |
福州市代理记账协会 |
陈贤辉 |
社会团体法定代表人变更登记 |
游丽秀 |
陈贤辉 |
2024.01.04 |
|
社会团体修改章程核准 |
旧模板章程 |
换届后按新版章程模板修改,实质内容未改变 |
2024.01.04 |
|
市级民办非企业单位注销登记名单(2家) |
|||||||||
依据:《民办非企业单位登记管理暂行条例》(1998年国务院令第251号) |
|||||||||
序号 |
统一社会信用代码 |
社会组织名称 |
法定代表人 |
注册资金 |
地址 |
业务主管单位 |
行政许可决定文书号 |
批准时间 |
备注 |
1 |
52350100MJB625763L |
福州市榕沐社会工作服务中心 |
孔涵 |
叁万元整 |
福州市仓山区金山街道金桔路278号中天金海岸1号36号楼18 办公室 |
福州市民政局 |
榕民审〔2024〕1号 |
2024.01.04 |
|
2 |
52350100MJB8003228 |
福州市艾琳达形象设计职业培训学校 |
官涛 |
叁拾万元整 |
福州市台江区工业路万象宝龙城市广场中央第五街1号楼23层2311-2326室 |
福州市人力资源和社会保障局 |
榕民审〔2024〕4号 |
2024.01.05 |
|
市级社会团体备案名单(4家) |
||||||||
依据:《民政部关于社会团体登记管理有关问题的通知》(民函〔2007〕263号) |
||||||||
序号 |
统一社会信用代码 |
社会组织名称 |
法定代表人 |
备案项目 |
备案前 |
备案后 |
备案时间 |
备注 |
1 |
51350100MJY3448408 |
福州市东山商会 |
林文顺 |
社会团体换届备案 |
会长:林文顺, 副会长:张金玉, 秘书长:林坤兴, 监事长:许智猛。 |
会长:林文顺, 副会长:许智猛、林贤生,秘书长:林贤生, 监事长:林俊辉。 |
2024.01.03 |
|
2 |
51350100MJY017428Y |
福州市代理记账协会 |
陈贤辉 |
社会团体换届备案 |
会长:黄泰和, 副会长:张帅龙、陈宙峰,秘书长:郑晓梅, 监事长:游丽秀。 |
会长:陈贤辉, 副会长:郑瑰、黄捷、吴松明, 秘书长:黄泰和, 监事长:余庆盛。 |
2024.01.04 |
|
3 |
513501005595840270 |
福州市收藏家协会 |
杨家瑞 |
社会团体负责人备案 |
会长:吴志强。 |
会长:杨家瑞。 |
2024.01.02 |
|
4 |
51350100669282695A |
福州市诚信与信用促进会 |
叶银珍 |
社会团体负责人备案 |
会长:陈书碧 常务副会长:张克恭、王榕, 副会长:王秀斌、叶银珍, 秘书长:叶银珍, 监事长:黄宝用。 |
会长:暂无,由常务副会长张大斌主持工作 常务副会长:张大斌、张克恭、王榕, 副会长:林建宝、王秀斌、叶银珍, 秘书长:叶银珍, 监事长:黄宝用。 |
2024.01.04 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面